Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 09:56, 22 июля 2019 (разн. | история) . . (+429) . . Выборы-2019 (→Многомандатные округа)
- 08:50, 22 июля 2019 (разн. | история) . . (+2) . . Кандидаты-2019 (→См. также)
- 23:38, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (-12) . . Заглавная страница
- 23:24, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+112) . . Выборы-2019 (→Многомандатные округа)
- 23:15, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+4788) . . Выборы-2019 (→Многомандатные округа)
- 22:41, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+11) . . Выборы-2019 (→Списки)
- 22:40, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+207) . . Выборы-2019 (→Списки)
- 22:31, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+48) . . Выборы-2019 (→Списки)
- 22:30, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+85) . . Выборы-2019 (→Списки)
- 22:27, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+34) . . Выборы-2019 (→Списки)
- 22:26, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+21) . . Выборы-2019 (→Единые списки)
- 22:24, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+532) . . Выборы-2019 (→Единые списки)
- 08:32, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+45) . . Избирательный участок № 338 (МФТИ) (→2018-2023 (8 человек))
- 08:31, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+60) . . Избирательный участок № 349 (Школа 9-1) (→2018-2023 (9 человек))
- 08:30, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Резерв избирательных комиссий
- 08:29, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+100) . . Избирательный участок № 343 (Дом пионеров) (→Состав УИК)
- 08:28, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+142) . . Избирательный участок № 359 (Антошка) (→2018-2023 (9 человек))
- 08:26, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+321) . . Избирательный участок № 345 (Музей) (→2018-2023 (9 человек))
- 08:24, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+122) . . Избирательный участок № 357 (Школа 10-2) (→Состав УИК)
- 07:34, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Территориальная избирательная комиссия (→назначены в 2011, полномочия истекли в августе 2016 (3))
- 07:33, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+112) . . Территориальная избирательная комиссия (→назначены в 2016, полномочия истекли после подведения финансовых итогов выборов-2016 (5))
- 07:32, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (-218) . . Территориальная избирательная комиссия (→назначены в 2016, позже заменены (1))
- 07:32, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (-30) . . Территориальная избирательная комиссия (→назначены в 2016, полномочия истекли после подведения финансовых итогов выборов-2016 (5))
- 07:31, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+4) . . Территориальная избирательная комиссия (→назначены к губернаторским выборам-2018, полномочия истекли 5 декабря 2018)
- 07:31, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (-24) . . Территориальная избирательная комиссия (→назначены кандидатами на мартовских президентских выборах-2018, полномочия истекли 4 июня 2018 (4))
- 07:27, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+120) . . Территориальная избирательная комиссия (/* назначены кандидатами и партиями на городских выборах-2014, полномочия продолжаются до окончания регистрации кандидатов на выборах-2019 (9)…)
- 07:26, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+3113) . . Территориальная избирательная комиссия (→Бывшие члены ТИК нынешнего состава)
- 07:25, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (-1830) . . Территориальная избирательная комиссия (→Секретарь ТИК)
- 07:24, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (-1019) . . Территориальная избирательная комиссия (→Заместитель председателя)
- 07:23, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+624) . . Территориальная избирательная комиссия (→Члены ТИК)
- 03:12, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Территориальная избирательная комиссия (/* назначены кандидатами и партиями на городских выборах-2014, полномочия продолжаются до окончания регистрации кандидатов на выборах-2019 (9)…)
- 03:09, 21 июля 2019 (разн. | история) . . (+4) . . Выборы-2019
- 11:50, 20 июля 2019 (разн. | история) . . (+66) . . Выборы-2019 (→Кандидаты)
- 11:31, 20 июля 2019 (разн. | история) . . (+179) . . Выборы-2019 (→Кандидаты)
- 11:12, 20 июля 2019 (разн. | история) . . (-99) . . Выборы-2019 (→Партии)
- 07:50, 19 июля 2019 (разн. | история) . . (+114) . . Резерв избирательных комиссий (→Сводный список)
- 07:44, 19 июля 2019 (разн. | история) . . (-4) . . Формирование резерва избирательных комиссий
- 17:11, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+50) . . Выборы-2019 (→Кандидаты)
- 17:10, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+7) . . Заглавная страница
- 13:02, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+14) . . Выборы-2019 (→Кандидаты)
- 12:46, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+95) . . Выборы-2019 (→Кандидаты)
- 12:17, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (0) . . Выборы-2019 (→Многомандатные округа)
- 12:16, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+10) . . Выборы-2019 (→Многомандатные округа)
- 12:16, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+57) . . Выборы-2019 (→Единые списки)
- 11:23, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+91) . . Заглавная страница
- 06:34, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+9823) . . Кандидаты-2019 (→Округ № 3 (Северный))
- 06:32, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+9437) . . Кандидаты-2019 (→Округ № 2 (Западный))
- 06:29, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (-46) . . Кандидаты-2019 (→Единая Россия)
- 06:28, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+9666) . . Кандидаты-2019 (→Округ № 1 (Южный))
- 05:45, 17 июля 2019 (разн. | история) . . (+184) . . Кандидаты-2019 (→По единому округу)
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)