Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 20:33, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-26) . . Временный избирательный участок (Госпиталь) (→Временная УИК-4202 2018 (4 человека))
- 20:32, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+8) . . Временный избирательный участок (Больница) (→Временная УИК-4201 2018 (4 человека))
- 20:29, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+161) . . Формирование резерва избирательных комиссий
- 20:29, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+12) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018 (текущая)
- 20:28, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+269) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 20:25, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+9) . . Избирательный участок № 376 (Школа 3) (→УКР-363 на референдуме 17 марта 1991 (7 человек))
- 20:24, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+35) . . Избирательный участок № 651 (Новые Водники-1) (→2016-2021 (7 / с 10.07.2018 - 6 человек))
- 20:22, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+20) . . Избирательный участок № 4203 (Школа 14-2)
- 20:21, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+720) . . Избирательный участок № 4203 (Школа 14-2) (→2018-2023 (8 человек))
- 20:19, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+956) . . Избирательный участок № 4201 (Новые Водники-2) (→2018-2023 (10 человек))
- 19:35, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+147) . . Избирательный участок № 357 (Школа 10-2) (→2018-2023 (9 человек))
- 19:32, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+2) . . Резерв избирательных комиссий (→Сводный список)
- 19:30, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:30, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+327) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:28, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-2) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:27, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+102) . . Территориальная избирательная комиссия (→Члены ТИК с совещательным голосом)
- 19:24, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+24) . . Территориальная избирательная комиссия (→Члены ТИК с совещательным голосом)
- 19:23, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+98) . . Территориальная избирательная комиссия (→Члены ТИК с совещательным голосом)
- 19:20, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+276) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:19, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+301) . . Территориальная избирательная комиссия
- 19:19, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+301) . . Выборы-2018
- 19:16, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-254) . . Резерв избирательных комиссий (→Сводный список)
- 19:12, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+4348) . . Резерв избирательных комиссий
- 19:12, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-1) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 19:03, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . м Резерв избирательных комиссий (2013-2018) (Ted переименовал страницу Резерв избирательных комиссий в Резерв избирательных комиссий (2013-2018)) (текущая)
- 19:03, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+104) . . Н Резерв избирательных комиссий (Ted переименовал страницу Резерв избирательных комиссий в Резерв избирательных комиссий (2013-2018))
- 19:01, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+323) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018
- 18:59, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 18:59, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+12) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 18:59, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+2798) . . Формирование резерва избирательных комиссий
- 18:56, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+52) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018 (→Первоначальный список от 11.04.2013 (206 человек))
- 18:39, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018
- 18:38, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . м Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018 (Ted переименовал страницу Формирование резерва избирательных комиссий в Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018)
- 18:38, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+132) . . Н Формирование резерва избирательных комиссий (Ted переименовал страницу Формирование резерва избирательных комиссий в Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018)
- 18:38, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+584) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018
- 16:50, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+14 873) . . РГС-1996
- 16:50, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+117) . . Городские нормативные правовые акты (→1996)
- 04:08, 23 июля 2018 (разн. | история) . . (+20) . . Выборы-2018 (→Губернаторские выборы)
- 04:08, 23 июля 2018 (разн. | история) . . (+25) . . Заглавная страница
- 03:58, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1473) . . Избирательный участок № 377 (Павельцево) (→УИК-342 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек))
- 03:57, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1022) . . Избирательный участок № 378 (Восточное Хлебниково) (→УИК-343 на выборах 2 марта 2008 года (10 человек))
- 03:56, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+907) . . Избирательный участок № 376 (Школа 3) (→УИК-341 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек))
- 03:55, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1335) . . Избирательный участок № 375 (Вегетта) (→УИК-340 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек))
- 03:54, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1419) . . Избирательный участок № 374 (Школа 4) (→УИК-339 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек))
- 03:53, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1047) . . Избирательный участок № 372 (Водник) (→УИК-337 на выборах 2 марта 2008 года (11 человек))
- 03:52, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+811) . . Избирательный участок № 371 (Котово) (→УИК-336 на выборах 2 марта 2008 года (7 человек))
- 03:51, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1468) . . Избирательный участок № 369 (Общежитие ГУВД) (→УИК-334 на выборах 2 марта 2008 года (9 человек))
- 03:50, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1340) . . Избирательный участок № 367 (Школа 7-1) (→УИК-333 на выборах 2 марта 2008 года (11 человек))
- 03:49, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1278) . . Избирательный участок № 365 (Школа Содружество) (→УКР-352 на референдуме 17 марта 1991 (13 человек))
- 03:48, 22 июля 2018 (разн. | история) . . (+1114) . . Избирательный участок № 356 (Школа 10-1) (→УКР-354 на референдуме 17 марта 1991 (12 человек))
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)