Вклад участника
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)
- 17:32, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+195) . . I Горсовет (→Внеочередная сессия)
- 17:29, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+371) . . Мытищинский горком КПСС (текущая)
- 17:26, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+1252) . . За коммунизм
- 17:07, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+675) . . I Горсовет (→Четвертая сессия)
- 17:01, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+93) . . За коммунизм
- 17:00, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+40) . . За коммунизм
- 16:58, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+697) . . Мытищинский горком КПСС
- 16:53, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+486) . . I Горсовет (→Третья сессия)
- 16:48, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+330) . . Московская область
- 16:45, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+812) . . За коммунизм
- 15:53, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (-106) . . История и сводная схема избирательных участков (→Избирательный участок № 2 (МФТИ))
- 15:52, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (+1088) . . История и сводная схема избирательных участков (→Округ № 1 (Физтех))
- 14:49, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . III Горсовет (→2-е заседание, 10 июня 1996)
- 14:46, 27 июля 2018 (разн. | история) . . (-2) . . III Горсовет (→12-е заседание, 9 октября 1996)
- 20:34, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-71) . . Избирательный участок № 378 (Восточное Хлебниково) (→2013-2018 (8 / с 6.02.2018 - 9 человек))
- 20:33, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-26) . . Временный избирательный участок (Госпиталь) (→Временная УИК-4202 2018 (4 человека))
- 20:32, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+8) . . Временный избирательный участок (Больница) (→Временная УИК-4201 2018 (4 человека))
- 20:29, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+161) . . Формирование резерва избирательных комиссий
- 20:29, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+12) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018 (текущая)
- 20:28, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+269) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 20:25, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+9) . . Избирательный участок № 376 (Школа 3) (→УКР-363 на референдуме 17 марта 1991 (7 человек))
- 20:24, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+35) . . Избирательный участок № 651 (Новые Водники-1) (→2016-2021 (7 / с 10.07.2018 - 6 человек))
- 20:22, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+20) . . Избирательный участок № 4203 (Школа 14-2)
- 20:21, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+720) . . Избирательный участок № 4203 (Школа 14-2) (→2018-2023 (8 человек))
- 20:19, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+956) . . Избирательный участок № 4201 (Новые Водники-2) (→2018-2023 (10 человек))
- 19:35, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+147) . . Избирательный участок № 357 (Школа 10-2) (→2018-2023 (9 человек))
- 19:32, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+2) . . Резерв избирательных комиссий (→Сводный список)
- 19:30, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:30, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+327) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:28, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-2) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:27, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+102) . . Территориальная избирательная комиссия (→Члены ТИК с совещательным голосом)
- 19:24, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+24) . . Территориальная избирательная комиссия (→Члены ТИК с совещательным голосом)
- 19:23, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+98) . . Территориальная избирательная комиссия (→Члены ТИК с совещательным голосом)
- 19:20, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+276) . . Территориальная избирательная комиссия (→История и статус)
- 19:19, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+301) . . Территориальная избирательная комиссия
- 19:19, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+301) . . Выборы-2018
- 19:16, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-254) . . Резерв избирательных комиссий (→Сводный список)
- 19:12, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+4348) . . Резерв избирательных комиссий
- 19:12, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (-1) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 19:03, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . м Резерв избирательных комиссий (2013-2018) (Ted переименовал страницу Резерв избирательных комиссий в Резерв избирательных комиссий (2013-2018)) (текущая)
- 19:03, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+104) . . Н Резерв избирательных комиссий (Ted переименовал страницу Резерв избирательных комиссий в Резерв избирательных комиссий (2013-2018))
- 19:01, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+323) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018
- 18:59, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 18:59, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+12) . . Формирование резерва избирательных комиссий (→Список от 31.05.2018 - 14 человек)
- 18:59, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+2798) . . Формирование резерва избирательных комиссий
- 18:56, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+52) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018 (→Первоначальный список от 11.04.2013 (206 человек))
- 18:39, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018
- 18:38, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (0) . . м Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018 (Ted переименовал страницу Формирование резерва избирательных комиссий в Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018)
- 18:38, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+132) . . Н Формирование резерва избирательных комиссий (Ted переименовал страницу Формирование резерва избирательных комиссий в Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018)
- 18:38, 25 июля 2018 (разн. | история) . . (+584) . . Формирование резерва избирательных комиссий в 2013-2018
(новейшие | старейшие) Просмотреть (50 более новых | 50 более старых) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)